Ortsbürgermeister |
Frank Nase | GR fraktionslos | GR fraktionslos ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 03.07.2014 | 12.07.2018 | von 03.07.2014 bis 12.07.2018 |
stellv. OBM |
Claus Lehmann | GR FWG/Grüne ORB FWG | GR FWG/Grüne ORB FWG ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 03.07.2014 | 30.06.2019 | von 03.07.2014 bis 30.06.2019 |
Mitglieder |
Janett Altrichter | ORB Bündnis 90/Die Grünen | ORB Bündnis 90/Die Grünen ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.07.2019 | 30.06.2024 | von 01.07.2019 bis 30.06.2024 |
Dr. Edgar Appenrodt | GR FWG/Linke ORB FWG | GR FWG/Linke ORB FWG ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 03.07.2014 | 30.06.2019 | von 03.07.2014 bis 30.06.2019 |
Dr. Edgar Appenrodt | GR FWG/Linke ORB FWG | GR FWG/Linke ORB FWG ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.07.2019 | 30.06.2024 | von 01.07.2019 bis 30.06.2024 |
Annegret Bergemann | ORB FDP | ORB FDP ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 02.07.2009 | 30.06.2014 | von 02.07.2009 bis 30.06.2014 |
Horst Blume | ORB BBB/Die LINKE | ORB BBB/Die LINKE ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 03.07.2014 | 30.06.2019 | von 03.07.2014 bis 30.06.2019 |
Evelyn Brämer | GR FWG/Grüne ORB FWG | GR FWG/Grüne ORB FWG ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 03.07.2014 | 30.06.2019 | von 03.07.2014 bis 30.06.2019 |
Evelyn Brämer | GR FWG/Grüne ORB FWG | GR FWG/Grüne ORB FWG ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.07.2019 | 30.06.2024 | von 01.07.2019 bis 30.06.2024 |
Jörg Brämer | GR FWG/Grüne 2. Stellv des GRV | GR FWG/Grüne 2. Stellv des GRV ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 03.07.2014 | 30.06.2019 | von 03.07.2014 bis 30.06.2019 |
Ulrich Dürrmann | GR LUB | GR LUB ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 02.07.2009 | 02.07.2014 | von 02.07.2009 bis 02.07.2014 |
Roland Eckl | ORB CDU | ORB CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 02.07.2009 | 31.05.2014 | von 02.07.2009 bis 31.05.2014 |
Klaus Fischer | GR LUB BBB/Die LINKE ORB | GR LUB BBB/Die LINKE ORB ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 03.07.2014 | 30.06.2019 | von 03.07.2014 bis 30.06.2019 |
Frank Goldmann | ORB CDU | ORB CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.07.2019 | 30.06.2024 | von 01.07.2019 bis 30.06.2024 |
Jürgen Herrmann | GR LUB UWG ORB | GR LUB UWG ORB ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 03.07.2014 | 30.06.2019 | von 03.07.2014 bis 30.06.2019 |
Andreas Ibe | ORB FDP/UWG | ORB FDP/UWG ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 03.07.2014 | 30.06.2019 | von 03.07.2014 bis 30.06.2019 |
Andreas Ibe | ORB FDP/UWG | ORB FDP/UWG ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.07.2019 | 30.06.2024 | von 01.07.2019 bis 30.06.2024 |
Ralf Jassen | GR / ORB CDU | GR / ORB CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 03.07.2014 | 30.06.2019 | von 03.07.2014 bis 30.06.2019 |
Ralf Jassen | GR / ORB CDU | GR / ORB CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.07.2019 | 30.06.2024 | von 01.07.2019 bis 30.06.2024 |
Franz-Ulrich Keindorff | GR FDP ORB FDP/UWG | GR FDP ORB FDP/UWG ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.07.2019 | 30.06.2024 | von 01.07.2019 bis 30.06.2024 |
Hans-Jürgen Knust | GR LUB ORB BBB/Die Linke | GR LUB ORB BBB/Die Linke ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 03.07.2014 | 30.06.2019 | von 03.07.2014 bis 30.06.2019 |
Thomas Krüger | ORB FDP | ORB FDP ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 02.07.2009 | 02.07.2014 | von 02.07.2009 bis 02.07.2014 |
Claus Lehmann | GR FWG/Grüne ORB FWG | GR FWG/Grüne ORB FWG ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.07.2019 | 30.06.2024 | von 01.07.2019 bis 30.06.2024 |
Hannes Christopher Liermann | ORB FDP/UWG | ORB FDP/UWG ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 03.07.2014 | 30.06.2019 | von 03.07.2014 bis 30.06.2019 |
Hannes Christopher Liermann | ORB FDP/UWG | ORB FDP/UWG ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.07.2019 | 30.06.2024 | von 01.07.2019 bis 30.06.2024 |
Rita Linke | GR SPD/Die Linke ORB SPD/Die Linke | GR SPD/Die Linke ORB SPD/Die Linke ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.07.2019 | 30.06.2024 | von 01.07.2019 bis 30.06.2024 |
Steffen Lucke | ORB FDP | ORB FDP ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 02.07.2009 | 02.07.2014 | von 02.07.2009 bis 02.07.2014 |
Reinhard Lüder | GR SPD/Die Linke ORB SPD/Die Linke 1.Stellv. des GRV | GR SPD/Die Linke ORB SPD/Die Linke 1.Stellv. des GRV ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 03.07.2014 | 30.06.2019 | von 03.07.2014 bis 30.06.2019 |
Reinhard Lüder | GR SPD/Die Linke ORB SPD/Die Linke 1.Stellv. des GRV | GR SPD/Die Linke ORB SPD/Die Linke 1.Stellv. des GRV ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.07.2019 | 30.06.2024 | von 01.07.2019 bis 30.06.2024 |
Andreas Marx | ORB FDP | ORB FDP ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 02.07.2009 | 02.07.2014 | von 02.07.2009 bis 02.07.2014 |
Andreas Marx | ORB FDP | ORB FDP ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 08.02.2018 | 30.06.2019 | von 08.02.2018 bis 30.06.2019 |
Otfried Müller | GR CDU/ORB CDU | GR CDU/ORB CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.07.2019 | 30.06.2024 | von 01.07.2019 bis 30.06.2024 |
Ingolf Nitschke | GR FDP | GR FDP ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 03.07.2014 | 08.12.2017 | von 03.07.2014 bis 08.12.2017 |
Karl-Heinz Ölze | GR CDU ORB CDU | GR CDU ORB CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 03.07.2014 | 30.06.2019 | von 03.07.2014 bis 30.06.2019 |
Michael Ölze | GR CDU ORB CDU | GR CDU ORB CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.08.2018 | 30.06.2019 | von 01.08.2018 bis 30.06.2019 |
Michael Ölze | GR CDU ORB CDU | GR CDU ORB CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.07.2019 | 30.06.2024 | von 01.07.2019 bis 30.06.2024 |
Marlies Osterwald | ORB FWG | ORB FWG ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 02.07.2009 | 02.07.2014 | von 02.07.2009 bis 02.07.2014 |
Marlies Osterwald | ORB FWG | ORB FWG ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.07.2019 | 30.06.2024 | von 01.07.2019 bis 30.06.2024 |
Margitta Pape | GR SPD/Die Linke ORB SPD/Die Linke | GR SPD/Die Linke ORB SPD/Die Linke ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 03.07.2014 | 30.06.2019 | von 03.07.2014 bis 30.06.2019 |
Margitta Pape | GR SPD/Die Linke ORB SPD/Die Linke | GR SPD/Die Linke ORB SPD/Die Linke ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.07.2019 | 30.06.2024 | von 01.07.2019 bis 30.06.2024 |
Claudia Peukert | CDU | CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 21.07.2022 | 30.06.2024 | von 21.07.2022 bis 30.06.2024 |
Wolfgang Rost | GR fraktionslos ORB CDU | GR fraktionslos ORB CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 03.07.2014 | 30.06.2019 | von 03.07.2014 bis 30.06.2019 |
Patrick Säuberlich | ORB FDP/UWG | ORB FDP/UWG ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 03.07.2014 | 30.06.2019 | von 03.07.2014 bis 30.06.2019 |
Patrick Säuberlich | ORB FDP/UWG | ORB FDP/UWG ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.07.2019 | 30.06.2024 | von 01.07.2019 bis 30.06.2024 |
Christopher Schult | ORB CDU | ORB CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.07.2019 | 30.06.2024 | von 01.07.2019 bis 30.06.2024 |
Manfred Stieger | ORB SPD | ORB SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 03.07.2014 | 30.06.2019 | von 03.07.2014 bis 30.06.2019 |
Sigmar Thorun | GR SPD ORB FDP | GR SPD ORB FDP ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 02.07.2009 | 02.07.2014 | von 02.07.2009 bis 02.07.2014 |
Kevin Zachau | ORB Bündnis90/Die Grünen | ORB Bündnis90/Die Grünen ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 04.06.2020 | 30.06.2024 | von 04.06.2020 bis 30.06.2024 |