Vorsitzender |
Gemeinderat | GR LUB UWG ORB | GR LUB UWG ORB Vorsitzender | Vorsitzender | 27.07.2004 | 01.07.2009 | von 27.07.2004 bis 01.07.2009 | WG im Gemeinderat | WG im Gemeinderat |
stellv. Vorsitzender |
Finanzausschuss [alt] | WG | WG ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 15.07.2004 | 01.07.2009 | von 15.07.2004 bis 01.07.2009 | Vertreter für Herrn Dürmmann im FA | Vertreter für Herrn Dürmmann im FA |
Mitglieder |
Ortschaftsrat Barleben [alt] | GR LUB UWG ORB | GR LUB UWG ORB ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.07.2004 | 01.07.2009 | von 01.07.2004 bis 01.07.2009 | |
Betriebsausschuss Wohnungswirtschaft [alt] | GR LUB UWG ORB | GR LUB UWG ORB Vertreter | Vertreter | 27.07.2004 | 01.07.2009 | von 27.07.2004 bis 01.07.2009 | |
Kultur- und Sportbeirat Mittellandhalle [alt] | GR LUB UWG ORB | GR LUB UWG ORB ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 19.07.2005 | 01.07.2009 | von 19.07.2005 bis 01.07.2009 | |
Betriebsausschuss Wohnungswirtschaft | GR LUB UWG ORB | GR LUB UWG ORB ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 03.07.2014 | 30.06.2019 | von 03.07.2014 bis 30.06.2019 | |
Gemeinderat | GR LUB UWG ORB | GR LUB UWG ORB 1. Stellvertreter | 1. Stellvertreter | 03.07.2014 | 30.06.2019 | von 03.07.2014 bis 30.06.2019 | |
Hauptausschuss | GR LUB UWG ORB | GR LUB UWG ORB ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 03.07.2014 | 30.06.2019 | von 03.07.2014 bis 30.06.2019 | |
Ortschaftsrat Barleben | GR LUB UWG ORB | GR LUB UWG ORB ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 03.07.2014 | 30.06.2019 | von 03.07.2014 bis 30.06.2019 | |
Sanierungsbeirat - Barleben | GR LUB UWG ORB | GR LUB UWG ORB ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.01.2016 | 30.06.2019 | von 01.01.2016 bis 30.06.2019 | |
|
Hauptausschuss | GR LUB UWG ORB | GR LUB UWG ORB ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 14.07.2004 | 01.07.2009 | von 14.07.2004 bis 01.07.2009 | |