Mitglieder |
Betriebsausschuss Wohnungswirtschaft | GR FWG/Linke | GR FWG/Linke ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 02.07.2009 | 04.10.2012 | von 02.07.2009 bis 04.10.2012 | |
Finanzausschuss | GR FWG/Linke | GR FWG/Linke ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 09.10.2012 | | von 09.10.2012 | |
Gemeinderat [alt] | GR FWG/Linke | GR FWG/Linke ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 02.07.2009 | 11.08.2009 | von 02.07.2009 bis 11.08.2009 | |
Hauptausschuss | GR FWG/Linke | GR FWG/Linke stellv. des Mitgliedes | stellv. des Mitgliedes | 18.06.2010 | | von 18.06.2010 | Vertreter für Herrn Appenrodt | Vertreter für Herrn Appenrodt |
Sozialausschuss | GR FWG/Linke | GR FWG/Linke ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 06.10.2009 | | von 06.10.2009 | |