Vorsitzender |
Gemeinderat | GR CDU | GR CDU Vorsitzender | Vorsitzender | 03.07.2014 | 30.06.2019 | von 03.07.2014 bis 30.06.2019 |
Gemeinderat | GR CDU | GR CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.07.2019 | 30.06.2024 | von 01.07.2019 bis 30.06.2024 |
Mitglieder |
Ortschaftsrat Barleben [alt] | GR CDU | GR CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.07.2004 | 01.07.2009 | von 01.07.2004 bis 01.07.2009 |
Finanzausschuss | GR CDU | GR CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 03.07.2014 | 25.10.2016 | von 03.07.2014 bis 25.10.2016 |
Sozialausschuss | GR CDU | GR CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 03.07.2014 | 30.06.2019 | von 03.07.2014 bis 30.06.2019 |
Betriebsausschuss Wohnungswirtschaft | GR CDU | GR CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 25.10.2016 | 30.06.2019 | von 25.10.2016 bis 30.06.2019 |
Hauptausschuss | GR CDU | GR CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 11.04.2019 | 30.06.2019 | von 11.04.2019 bis 30.06.2019 |
Betriebsausschuss Wohnungswirtschaft | GR CDU | GR CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.07.2019 | | von 01.07.2019 |
Hauptausschuss | GR CDU | GR CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.07.2019 | 30.06.2024 | von 01.07.2019 bis 30.06.2024 |
Sozialausschuss | GR CDU | GR CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.07.2019 | 30.06.2024 | von 01.07.2019 bis 30.06.2024 |
Hauptausschuss | GR CDU | GR CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.07.2024 | | von 01.07.2024 |
Gemeinderatsvorsitzender |
Gemeinderat | GR CDU | GR CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.07.2024 | | von 01.07.2024 |