Ortsbürgermeister |
Ortschaftsrat Meitzendorf [alt] | ORM FWG | ORM FWG Vorsitzender | Vorsitzender | 01.07.2004 | 01.07.2009 | von 01.07.2004 bis 01.07.2009 | |
Hauptausschuss | ORM FWG | ORM FWG beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 30.09.2008 | 01.07.2009 | von 30.09.2008 bis 01.07.2009 | |
Mitglieder |
Finanzausschuss [alt] | ORM FWG | ORM FWG ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 30.06.2009 | 30.06.2009 | von 30.06.2009 bis 30.06.2009 | |
Finanzausschuss | ORM FWG | ORM FWG ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 02.07.2009 | 30.08.2010 | von 02.07.2009 bis 30.08.2010 | |
Gemeinderat | ORM FWG | ORM FWG ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 02.07.2009 | 02.07.2014 | von 02.07.2009 bis 02.07.2014 | |
Gemeinderat [alt] | ORM FWG | ORM FWG ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 02.07.2009 | 11.08.2009 | von 02.07.2009 bis 11.08.2009 | |
Sozialausschuss | ORM FWG | ORM FWG ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 02.07.2009 | 09.08.2010 | von 02.07.2009 bis 09.08.2010 | |
Betriebsausschuss Wohnungswirtschaft | ORM FWG | ORM FWG stellv. des Mitgliedes | stellv. des Mitgliedes | 18.06.2010 | 30.08.2010 | von 18.06.2010 bis 30.08.2010 | Vertreter für Herrn Lüder | Vertreter für Herrn Lüder |
Hauptausschuss | ORM FWG | ORM FWG stellv. des Mitgliedes | stellv. des Mitgliedes | 18.06.2010 | 30.08.2010 | von 18.06.2010 bis 30.08.2010 | |
Hauptausschuss | ORM FWG | ORM FWG ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 09.10.2012 | 02.07.2014 | von 09.10.2012 bis 02.07.2014 | |
Ortschaftsrat Meitzendorf | ORM FWG | ORM FWG ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 03.07.2014 | 30.06.2019 | von 03.07.2014 bis 30.06.2019 | |
sachkundiger Einwohner |
Finanzausschuss [alt] | WGMI | WGMI beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 30.08.2004 | 01.07.2009 | von 30.08.2004 bis 01.07.2009 | Sachk. Einwohner | Sachk. Einwohner |
Finanzausschuss | ORM FWG | ORM FWG beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 03.07.2014 | 30.06.2019 | von 03.07.2014 bis 30.06.2019 | |