Ortsbürgermeister |
Ortschaftsrat Barleben [alt] | GR SPD/Die Linke ORB SPD/Die Linke 1.Stellv. des GRV | GR SPD/Die Linke ORB SPD/Die Linke 1.Stellv. des GRV Vorsitzender | Vorsitzender | 01.07.2004 | 01.07.2009 | von 01.07.2004 bis 01.07.2009 | |
Bauausschuss [alt] | GR SPD/Die Linke ORB SPD/Die Linke 1.Stellv. des GRV | GR SPD/Die Linke ORB SPD/Die Linke 1.Stellv. des GRV beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 10.09.2004 | 01.07.2009 | von 10.09.2004 bis 01.07.2009 | Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister |
Finanzausschuss [alt] | GR SPD/Die Linke ORB SPD/Die Linke 1.Stellv. des GRV | GR SPD/Die Linke ORB SPD/Die Linke 1.Stellv. des GRV beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 10.09.2004 | 01.07.2009 | von 10.09.2004 bis 01.07.2009 | Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister |
Hauptausschuss | GR SPD/Die Linke ORB SPD/Die Linke 1.Stellv. des GRV | GR SPD/Die Linke ORB SPD/Die Linke 1.Stellv. des GRV beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 10.09.2004 | 01.07.2009 | von 10.09.2004 bis 01.07.2009 | Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister |
Bürgermeister |
Sanierungsbeirat - Barleben | GR SPD/Die Linke ORB SPD/Die Linke 1.Stellv. des GRV | GR SPD/Die Linke ORB SPD/Die Linke 1.Stellv. des GRV beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 10.09.2004 | 01.07.2009 | von 10.09.2004 bis 01.07.2009 | Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister |
Ortsbürgermeister |
Sozialausschuss [alt] | GR SPD/Die Linke ORB SPD/Die Linke 1.Stellv. des GRV | GR SPD/Die Linke ORB SPD/Die Linke 1.Stellv. des GRV beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 10.09.2004 | 01.07.2009 | von 10.09.2004 bis 01.07.2009 | Ortsbürgermeister | Ortsbürgermeister |
Vorsitzender |
Vergabeausschuss OR Barleben [alt] | GR SPD/Die Linke ORB SPD/Die Linke 1.Stellv. des GRV | GR SPD/Die Linke ORB SPD/Die Linke 1.Stellv. des GRV Vorsitzender | Vorsitzender | 03.03.2005 | 01.07.2009 | von 03.03.2005 bis 01.07.2009 | |
Beirat zur Pflege des Ortsbildes [alt] | Fraktion | Fraktion Vorsitzender | Vorsitzender | 14.02.2008 | 01.07.2009 | von 14.02.2008 bis 01.07.2009 | |
Mitglieder |
Gemeinderat [alt] | GR SPD/Die Linke ORB SPD/Die Linke 1.Stellv. des GRV | GR SPD/Die Linke ORB SPD/Die Linke 1.Stellv. des GRV ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 02.07.2009 | 11.08.2009 | von 02.07.2009 bis 11.08.2009 | |
Hauptausschuss | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 02.07.2009 | 04.10.2012 | von 02.07.2009 bis 04.10.2012 | |
Betriebsausschuss Wohnungswirtschaft | GR SPD/Die Linke ORB SPD/Die Linke 1.Stellv. des GRV | GR SPD/Die Linke ORB SPD/Die Linke 1.Stellv. des GRV ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 02.07.2009 | 01.09.2010 | von 02.07.2009 bis 01.09.2010 | |
Hauptauschuss [alt] | GR SPD/Die Linke ORB SPD/Die Linke 1.Stellv. des GRV | GR SPD/Die Linke ORB SPD/Die Linke 1.Stellv. des GRV ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 12.08.2009 | 11.08.2009 | von 12.08.2009 bis 11.08.2009 | |
Bauausschuss | GR SPD/Die Linke ORB SPD/Die Linke 1.Stellv. des GRV | GR SPD/Die Linke ORB SPD/Die Linke 1.Stellv. des GRV stellv. des Mitgliedes | stellv. des Mitgliedes | 18.06.2010 | 04.10.2012 | von 18.06.2010 bis 04.10.2012 | Vertreter für Herrn Blume | Vertreter für Herrn Blume |
Sozialausschuss | GR SPD/Die Linke ORB SPD/Die Linke 1.Stellv. des GRV | GR SPD/Die Linke ORB SPD/Die Linke 1.Stellv. des GRV ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 09.08.2010 | 29.01.2013 | von 09.08.2010 bis 29.01.2013 | |
Finanzausschuss | GR SPD/Die Linke ORB SPD/Die Linke 1.Stellv. des GRV | GR SPD/Die Linke ORB SPD/Die Linke 1.Stellv. des GRV ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 09.08.2010 | 04.10.2012 | von 09.08.2010 bis 04.10.2012 | |
stellv. d. Mitgliedes |
Betriebsausschuss Wohnungswirtschaft | GR SPD/Die Linke ORB SPD/Die Linke 1.Stellv. des GRV | GR SPD/Die Linke ORB SPD/Die Linke 1.Stellv. des GRV stellv. des Mitgliedes | stellv. des Mitgliedes | 25.05.2012 | 29.01.2013 | von 25.05.2012 bis 29.01.2013 | Vertreter für Herrn Blume | Vertreter für Herrn Blume |
Mitglieder |
Hauptausschuss | GR SPD/Die Linke ORB SPD/Die Linke 1.Stellv. des GRV | GR SPD/Die Linke ORB SPD/Die Linke 1.Stellv. des GRV ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 14.11.2012 | 02.07.2014 | von 14.11.2012 bis 02.07.2014 | |
Sozialausschuss | GR SPD/Die Linke ORB SPD/Die Linke 1.Stellv. des GRV | GR SPD/Die Linke ORB SPD/Die Linke 1.Stellv. des GRV ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 14.11.2012 | 02.07.2014 | von 14.11.2012 bis 02.07.2014 | |
Finanzausschuss | GR SPD/Die Linke ORB SPD/Die Linke 1.Stellv. des GRV | GR SPD/Die Linke ORB SPD/Die Linke 1.Stellv. des GRV ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 03.07.2014 | 30.06.2019 | von 03.07.2014 bis 30.06.2019 | |
Betriebsausschuss Wohnungswirtschaft | GR SPD/Die Linke ORB SPD/Die Linke 1.Stellv. des GRV | GR SPD/Die Linke ORB SPD/Die Linke 1.Stellv. des GRV ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 03.07.2014 | 30.06.2019 | von 03.07.2014 bis 30.06.2019 | |
Hauptausschuss | GR SPD/Die Linke ORB SPD/Die Linke 1.Stellv. des GRV | GR SPD/Die Linke ORB SPD/Die Linke 1.Stellv. des GRV ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 03.07.2014 | 30.06.2019 | von 03.07.2014 bis 30.06.2019 | |
Ortschaftsrat Barleben | GR SPD/Die Linke ORB SPD/Die Linke 1.Stellv. des GRV | GR SPD/Die Linke ORB SPD/Die Linke 1.Stellv. des GRV ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 03.07.2014 | 30.06.2019 | von 03.07.2014 bis 30.06.2019 | |
Gemeinderat | GR SPD/Die Linke ORB SPD/Die Linke 1.Stellv. des GRV | GR SPD/Die Linke ORB SPD/Die Linke 1.Stellv. des GRV ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 03.07.2014 | 30.06.2019 | von 03.07.2014 bis 30.06.2019 | |
Gemeinderat | GR SPD/Die Linke ORB SPD/Die Linke 1.Stellv. des GRV | GR SPD/Die Linke ORB SPD/Die Linke 1.Stellv. des GRV ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.07.2019 | 30.06.2024 | von 01.07.2019 bis 30.06.2024 | 1. Stellvertreter des GR-Vorsitzenden | 1. Stellvertreter des GR-Vorsitzenden |
Ortschaftsrat Barleben | GR SPD/Die Linke ORB SPD/Die Linke 1.Stellv. des GRV | GR SPD/Die Linke ORB SPD/Die Linke 1.Stellv. des GRV ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.07.2019 | 30.06.2024 | von 01.07.2019 bis 30.06.2024 | |
Hauptausschuss | GR SPD/Die Linke ORB SPD/Die Linke 1.Stellv. des GRV | GR SPD/Die Linke ORB SPD/Die Linke 1.Stellv. des GRV ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.07.2019 | 30.06.2024 | von 01.07.2019 bis 30.06.2024 | |
Betriebsausschuss Wohnungswirtschaft | GR SPD/Die Linke ORB SPD/Die Linke 1.Stellv. des GRV | GR SPD/Die Linke ORB SPD/Die Linke 1.Stellv. des GRV ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.07.2019 | | von 01.07.2019 | |
Innovationsbeirat | GR SPD/Die Linke ORB SPD/Die Linke 1.Stellv. des GRV | GR SPD/Die Linke ORB SPD/Die Linke 1.Stellv. des GRV ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 26.07.2023 | | von 26.07.2023 | |
Gemeinderat | GR SPD/Die Linke ORB SPD/Die Linke 1.Stellv. des GRV | GR SPD/Die Linke ORB SPD/Die Linke 1.Stellv. des GRV ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.07.2024 | | von 01.07.2024 | |
Ortschaftsrat Barleben | GR SPD/Die Linke ORB SPD/Die Linke 1.Stellv. des GRV | GR SPD/Die Linke ORB SPD/Die Linke 1.Stellv. des GRV ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.07.2024 | | von 01.07.2024 | |
Hauptausschuss | GR SPD/Die Linke ORB SPD/Die Linke 1.Stellv. des GRV | GR SPD/Die Linke ORB SPD/Die Linke 1.Stellv. des GRV ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.07.2024 | | von 01.07.2024 | |
Finanzausschuss | GR SPD/Die Linke ORB SPD/Die Linke 1.Stellv. des GRV | GR SPD/Die Linke ORB SPD/Die Linke 1.Stellv. des GRV ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 08.07.2024 | | von 08.07.2024 | |