Mitglieder |
Beirat zur Pflege des Ortsbildes [alt] | ORB FWG | ORB FWG 1. Stellvertreter | 1. Stellvertreter | 14.02.2008 | 01.07.2009 | von 14.02.2008 bis 01.07.2009 | |
Gemeinderat | NB | NB ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.09.2008 | 01.07.2009 | von 01.09.2008 bis 01.07.2009 | |
Ortschaftsrat Barleben | ORB FWG | ORB FWG ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 02.07.2009 | 02.07.2014 | von 02.07.2009 bis 02.07.2014 | |
Ortschaftsrat Barleben | ORB FWG | ORB FWG ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.07.2019 | 30.06.2024 | von 01.07.2019 bis 30.06.2024 | |
Ortschaftsrat Barleben | ORB FWG | ORB FWG ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.07.2024 | | von 01.07.2024 | |
Ortschaftsrat Barleben [alt] | ORB FWG | ORB FWG ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.07.2004 | 01.07.2009 | von 01.07.2004 bis 01.07.2009 | |
Sozialausschuss [alt] | ORB FWG | ORB FWG Vertreter | Vertreter | 21.10.2008 | 01.07.2009 | von 21.10.2008 bis 01.07.2009 | Vertreterin für Herrn Thorun | Vertreterin für Herrn Thorun |