Ortsbürgermeister |
Manfred Behrens | GR CDU | GR CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 03.07.2014 | 30.06.2019 | von 03.07.2014 bis 30.06.2019 |
Manfred Behrens | GR CDU | GR CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.07.2019 | 30.06.2024 | von 01.07.2019 bis 30.06.2024 |
stellv. OBM |
Marcel Leon | ORE FWG | ORE FWG ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.07.2019 | 30.06.2024 | von 01.07.2019 bis 30.06.2024 |
Michael Madjera | ORE CDU/FWG | ORE CDU/FWG 1. Stellvertreter | 1. Stellvertreter | 03.07.2014 | 09.01.2015 | von 03.07.2014 bis 09.01.2015 |
Wido Wischeropp | GR CDU ORE CDU | GR CDU ORE CDU 2. Stellvertreter | 2. Stellvertreter | 03.07.2014 | 30.06.2019 | von 03.07.2014 bis 30.06.2019 |
Mitglieder |
Jens Barthel | ORE fraktionslos | ORE fraktionslos ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 03.07.2014 | 30.06.2019 | von 03.07.2014 bis 30.06.2019 |
Karin Baudisch | ORE fraktionslos | ORE fraktionslos ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 02.07.2009 | 30.06.2014 | von 02.07.2009 bis 30.06.2014 |
Stefan Beckmann | ORE FWG/SPD | ORE FWG/SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.07.2019 | 30.06.2024 | von 01.07.2019 bis 30.06.2024 |
Katrin Behrens | ORE CDU Fraktionsvorsitzende der CDU im ORE | ORE CDU Fraktionsvorsitzende der CDU im ORE ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 03.07.2014 | 30.06.2019 | von 03.07.2014 bis 30.06.2019 |
Katrin Behrens | ORE CDU Fraktionsvorsitzende der CDU im ORE | ORE CDU Fraktionsvorsitzende der CDU im ORE ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.07.2019 | 30.06.2024 | von 01.07.2019 bis 30.06.2024 |
Wingolf Bensch | ORE FW | ORE FW ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 02.07.2009 | 30.06.2014 | von 02.07.2009 bis 30.06.2014 |
Manfred Biedermann | ORE CDU | ORE CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 03.07.2014 | 30.06.2019 | von 03.07.2014 bis 30.06.2019 |
Manfred Biedermann | ORE CDU | ORE CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.07.2019 | 30.06.2024 | von 01.07.2019 bis 30.06.2024 |
Monika Förster | ORE SPD/UWG | ORE SPD/UWG ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 03.07.2014 | 30.06.2019 | von 03.07.2014 bis 30.06.2019 |
Frank Hujer | ORE FW | ORE FW ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 02.07.2009 | 02.07.2014 | von 02.07.2009 bis 02.07.2014 |
Patrick Krüger | ORE CDU | ORE CDU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 04.12.2019 | 30.06.2024 | von 04.12.2019 bis 30.06.2024 |
Marcel Leon | ORE FWG | ORE FWG ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 02.02.2015 | 30.06.2019 | von 02.02.2015 bis 30.06.2019 |
Christian Mandel | ORE SPD/UWG | ORE SPD/UWG ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 03.07.2014 | 30.06.2019 | von 03.07.2014 bis 30.06.2019 |
Michael Oeltze | ORE FWG | ORE FWG ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.07.2019 | 30.06.2024 | von 01.07.2019 bis 30.06.2024 |
Martin Oppermann | ORE FWG | ORE FWG ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.07.2019 | 30.06.2024 | von 01.07.2019 bis 30.06.2024 |
Rudolf Wehling | ORE FWG | ORE FWG ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 03.07.2014 | 30.06.2019 | von 03.07.2014 bis 30.06.2019 |
Wilma Wischeropp | ORE FWG/SPD | ORE FWG/SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 02.07.2009 | 02.07.2014 | von 02.07.2009 bis 02.07.2014 |
Wilma Wischeropp | ORE FWG/SPD | ORE FWG/SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.07.2019 | 30.06.2024 | von 01.07.2019 bis 30.06.2024 |