Mitglieder |
Beirat zur Pflege des Ortsbildes [alt] | ORB FDP/UWG | ORB FDP/UWG 1. Stellvertreter | 1. Stellvertreter | 14.02.2008 | 01.07.2009 | von 14.02.2008 bis 01.07.2009 | |
Ortschaftsrat Barleben [alt] | ORB FDP/UWG | ORB FDP/UWG ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 07.07.2008 | 01.07.2009 | von 07.07.2008 bis 01.07.2009 | |
Sanierungsbeirat - Barleben | ORB FDP/UWG | ORB FDP/UWG ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 03.09.2009 | 02.07.2014 | von 03.09.2009 bis 02.07.2014 | |
Gemeinderat | ORB FDP/UWG | ORB FDP/UWG ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 03.07.2014 | 30.06.2019 | von 03.07.2014 bis 30.06.2019 | |
Ortschaftsrat Barleben | ORB FDP/UWG | ORB FDP/UWG ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 03.07.2014 | 30.06.2019 | von 03.07.2014 bis 30.06.2019 | |
Sozialausschuss | ORB FDP/UWG | ORB FDP/UWG ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 03.07.2014 | 30.06.2019 | von 03.07.2014 bis 30.06.2019 | |
Hauptausschuss | ORB FDP/UWG | ORB FDP/UWG ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 16.09.2016 | 30.06.2019 | von 16.09.2016 bis 30.06.2019 | |
Ortschaftsrat Barleben | ORB FDP/UWG | ORB FDP/UWG ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.07.2019 | 30.06.2024 | von 01.07.2019 bis 30.06.2024 | |
sachkundiger Einwohner |
Bauausschuss [alt] | ORB FDP/UWG | ORB FDP/UWG beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 31.08.2004 | 01.07.2009 | von 31.08.2004 bis 01.07.2009 | Sachk. Einwohner | Sachk. Einwohner |
Bauausschuss [alt] | ORB FDP/UWG | ORB FDP/UWG Sachkundiger Einwohner | Sachkundiger Einwohner | 02.07.2009 | 30.06.2024 | von 02.07.2009 bis 30.06.2024 | |
Bauausschuss | ORB FDP/UWG | ORB FDP/UWG beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 27.07.2009 | 02.07.2014 | von 27.07.2009 bis 02.07.2014 | |